Liste des portraits dessinés, gravés ou lithographiés des députés à l'Assemblée nationale de 1789, avec l'indication de leur format et le nom des artistes à qui ils sont dus : précédés d'une notice biographique sur chaque personnage
— 109 —
la session, enfermé à S.-Firmin il y fut massacré le5 sept. 1793.
1. À Paris chez Levachez in-4. .
2. Moreau del. ia-8, dessin à la B. I.
3. Moreau del., Courbe sc. in-8.
LA LANDE (Juuien-Jos. DE), lieut. de maire d’Ernée, ancien maître des eaux et forêts, né le 19 mars 1742, dép. du tiers-état de la sénéchaussée du Maine à l’Ass. nat. de 1789,
A. Dessin in-4 par Mercier à la B. I.
2. Perrin del. in-8, dessin à la B. I.
LAL£LY TOLLENDAL (TroPmime-GÉéRaRD ct puis mis de), pair, com. de la Lég.-d’honneur, membre de l'institut, né à Paris le 5 mars 1751, dép. de la noblesse de cette ville à l’Ass. nat. de 1789, créé pair en 4815, nommé en 1816 à l'institut par ordon-
nance royale, m. à Paris le 11 mars 1830.
1. C. p. Verhulot pinx. à Bruxelles, J.-L. Anselin scuip. in-f.
2. Hesse, i. lith. de Delpech in-fol.
3. Levachez seulp. avec vignette par Duplessi-Bertaux ettexte,
4. H. Garnier lith. de Ducarme 5] à g. In-4..
5. Chez Sergent, ou à Paris chez Levachez In-4.
6. Lith. de Villain 5/4 à dr. In-4.
7. F. Bonneville del., gravure in-8.
8. Dessin in-8 à la B. I.
9. Moreau de!., Courbe sculp. in-8.
40. Imp. lith. de Delpech in-8.
11. Lith. de G : Engelmann 3/4 à dr. in-8, au bas 5 lig.
12. Ovale in-8, regarde à g. sur la tablette : La/ly- Tollendal.
13. Made Dabos inv., Phelippeaux"sculp. in-8.
44. Ambroise Tardieu direxit In-8.
45. À Paris chez Le Cœur et chez Basset, médaillon in-12 D, à dr,
16. Dans un ovale in-18 d. à g. sur la tablette 2 lig.
LALOY (JEan-Nrc ), médecin, né le 44 oct. 1745 à Doulleventle-Château, Haute-Marne, dép. du tiers-état de Chaumont en Bassigny à l’Ass. nat. de 1789,
Labadye del. in-8, dessin à la B. I.
LA LUZERNE (César-Guix. de), cardinal, évèque de Langres, pair, conseiller d’État, né en 1738 à Paris, nommé évêque en 1770, dép. du clergé du bailliage de Langres à l’Ass, nat. de 4789, émigré en 4791, rentré en 1814, créé pair la même année, cardinal en 1817,nommé conseiller d’État en 1818,m à Paris le 21 juin 1824, . Schaller del. lith. in-4.